THE OPERA MAKERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Opera Makers produce immersive and bold adaptations of classical operas as well as new works, masterclasses, concerts and online opera content working with both emerging and established artists to promote opera to the broadest community as well as providing support and training to those at the start of their careers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Chwefror 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Francies Denjis De Wachter | Cadeirydd | 17 February 2020 |
|
|
||||
Kyriaki Kaza | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
ELENI Tzampatzopoulou | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Luci di Nordwall Cornish | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
KEITH MORTIMER CLANCY | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.60k | £21.10k | £13.20k | £87.20k | £9.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £285 | £30.77k | £7.79k | £86.05k | £13.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.35k | N/A | £30.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 14 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 14 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF MUSICIANS AT THE START OF THEIR PROFESSIONAL CAREERS, BY BRIDGING THE GAP BETWEEN FULL-TIME STUDY AND EMPLOYMENT, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THROUGH: (I) THE PROVISION OF CAREER MENTORSHIP; (II) THE PROVISION OF MUSICAL AND THEATRICAL COACHING AND MASTERCLASSES; (III) THE PROVISION OF MEANINGFUL WORK OPPORTUNITIES AND EXPERIENCE; AND (IV) FOSTERING THE CREATION OF VALUABLE AND LONG-LASTING NETWORKS TO SUPPORT CAREER DEVELOPMENT. (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO) THROUGH: (I) STAGING OF ACCESSIBLE OPERA PRODUCTIONS; (II) PRODUCTION OF SUPPLEMENTARY MATERIALS WHICH ENGAGE TARGET AUDIENCES. (C) THE ADVANCEMENT OF THE ARTS, INCLUDING(BUT NOT LIMITED TO) THROUGH: (I) THE CREATION OF IMMERSIVE OPERA PRODUCTIONS; AND (II) THE DEVELOPMENT OF NEW COLLABORATIVE PRACTICES FOR CREATING AND STAGING OPERAS; (III) REINVENTING THE NARRATIVES OF STANDARD REPERTOIRE OPERAS AND COLLABORATING WITH PRACTITIONERS FROM OTHER DISCIPLINES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 GREENWAY
LONDON
SW20 9BQ
- Ffôn:
- 07789390814
- E-bost:
- info@theoperamakers.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window