MILES4MYLES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MILES4MYLES raises funds by organising and arranging charitable events. The type of events are sponsored runs, golf tournaments, gym challenges, internet team quiz's, cocktail parties an annual "Birthday Bash" dinner and direct sponsorship. We are also a member of "Just Giving".
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
- Sir Gaerfyrddin
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 18 Awst 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elizabeth Morrow | Cadeirydd | 18 September 2020 |
|
|
||||
Elisabeth Emma Jones | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Harrison | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Michael Robert Jones | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.29k | £518 | £1.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £621 | £1.53k | £879 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Ebrill 2024 | 155 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Ebrill 2024 | 155 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: THE RELIEF OF YOUNG PEOPLE AGED BETWEEN 20 - 30 RESIDING IN ENGLAND OR WALES WHO ARE CURRENTLY SUFFERING ILL HEALTH BYWAY OF TERMINAL CEREBRAL TUMOUR BY THE PROVISION OF FINANCIAL SUPPORT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, TO PURCHASE OR ACHIEVE ANY LIFESTYLE IMPROVEMENT OR AMBITION, HELP COVER THE COST OF FAMILY RESPITE CARE AND SPECIALIST APPROVED EQUIPMENT REQUIREMENTS TO MAKE THEIR LIFE EASIER.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 ESSEX CLOSE
CHURCHDOWN
GLOUCESTER
GL3 1NZ
- Ffôn:
- 07772309807
- E-bost:
- mikeandlizzyjones@icloud.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window