THE DREAM TRUST UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising, grant giving, direct help (CV training, interview techniques, introduction to work experience opportunities)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Medi 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annesley George Abercorn FRSA | Cadeirydd | 01 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £1.10k | £850 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £900 | £458 | £455 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 20 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | 154 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 13 Mawrth 2023 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 24 Mawrth 2022 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 21 Mehefin 2022 | 136 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE RELIEF OF YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 16 AND 30 WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, FINANCIAL HARDSHIP, ILLNESS, OR OTHER SOCIAL AND/OR ECONOMIC DISADVANTAGE, IN PARTICULAR BY SUPPORTING OTHER CHARITIES THAT SHARE A SIMILAR PURPOSE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DREAM TRUST UK
71-75 SHELTON STREET
LONDON
WC2H 9JQ
- Ffôn:
- 02036864892
- E-bost:
- mail@dreamtrust.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window