ymddiriedolwyr ADLINGTON WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 515610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Murray | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Fiona Bates | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Nikki Ellis | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Karen Jones | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Susan Akerman | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Jaqueline Shaw | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
Bernice Dwyer | Ymddiriedolwr | 03 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.