THE CORNWALL DIABETIC EDUCATION CENTRE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support persons with diabetes and their carers, especially in aspects of education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
Llywodraethu
- 21 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1000555 THE CORNWALL DIABETIC EDUCATION CENTRE TRUST
- 25 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SIMON FLEMING | Cadeirydd | 23 January 2020 |
|
|
||||
Dr Stephen Dickinson | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
Theresa Chant | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Amanda Veall | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Dr Peter Merrin | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Dr Simon Robertson | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
PATSY HUGHES | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Anita England | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
charles Holman | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50 | £0 | £5.57k | £257 | |
|
Cyfanswm gwariant | £250 | £50 | £147 | £1.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH IN CORNWALL AMONG PERSONS SUFFERING FROM DIABETIC DISORDERS AND THOSE CARING FOR SUCH PERSONS, IN PARTICULAR BY: A) SUPPORTING A SPECIALIST CENTRE AT THE ROYAL CORNWALL HOSPITAL WHICH PROVIDES EDUCATION, INFORMATION AND ADVICE FOR SUCH PERSONS WITH THE AIM OF IMPROVING THE STANDARD OF CARE FOR SUCH PERSONS AND IMPROVING EFFECTIVE CONTROL OF DIABETIC DISORDERS; B) SUPPORTING RESEARCH INTO DIABETIC DISORDERS, THE USEFUL RESULTS OF WHICH WILL BE PUBLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Greenbank House
Feock
TRURO
Cornwall
TR3 6RG
- Ffôn:
- 01872254655
- E-bost:
- fleminggreenbank@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window