YOUTH REALITIES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aims: Reduce abuse within teenage relationships Increase awareness of relationship abuse & challenge violence through education Empower young peoples personal development & growth Provide advocacy and trusted support for young survivors Our activities: Specialist YP/IDVA support and advocacy Creative group activities Professionals training Employment opportunities Research
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £169,176 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barnet
- Brent
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lewis | Cadeirydd | 05 November 2021 |
|
|
||||
Karly Arber | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Nicola Joanna Silver | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Ana Victoria Jane FitzSimons | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Niki Michael | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Uma Nayer | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Roslyn Adonteng | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Neil Simon Meyrick | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
||||
SARA KIRKPATRICK | Ymddiriedolwr | 24 May 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.96k | £257.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £200.35k | £194.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £169.18k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 JUL 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 NOV 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE AND SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING PUBLIC BENEFITS: 1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH OF YOUNG PEOPLE AGED BETWEEN 11-25 LIVING OR STUDYING IN THE LONDON BOROUGH OF BARNET IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF EDUCATIONAL AND CREATIVE WORKSHOPS TO HELP YOUNG PEOPLE BETTER UNDERSTAND TEENAGE RELATIONSHIP ABUSE AND WIDER SOCIAL ISSUES. 2) TO PRESERVE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF YOUNG PEOPLE AGED 11-25 LIVING OR STUDYING IN THE LONDON BOROUGH OF BARNET WHO HAVE EXPERIENCE OF RELATIONSHIP ABUSE OR OTHER FORMS OF ABUSE BY THE PROVISION OF SUPPORT AND ADVOCACY BY TRAINED PROFESSIONALS. 3) TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE AGED BETWEEN 11-25 LIVING OR STUDYING IN THE LONDON BOROUGH OF BARNET BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; B) ADVANCING EDUCATION; C) RELIEVING UNEMPLOYMENT; D) PROVIDING RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY, SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES AND EXPERIENCES OF RELATIONSHIP VIOLENCE AND ABUSE WITH A VIEW TO IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pulse Community Flat
Flat 15 Osler Court
9 Charcot Road
LONDON
NW9 5XW
- Ffôn:
- 02039165709
- E-bost:
- info@youthrealities.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window