Ymddiriedolwyr THE LINE ART WALK
Rhif yr elusen: 1190073

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Thomas Price | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|||||
Amanda Louise Chambers | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Thomas Kador | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Susan Caroline Barty | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Diana Mary Frances Spiegelberg | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Farrah Washash | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Dr Jacek Ludwig Scarso | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Siladevi Chawda | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Navjot Mangat | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Michele Jean Faull | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Howard Dawber | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Ivan William Harbour | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.