Hanes ariannol LINCOLNSHIRE AGRICULTURAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 515652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.70m £1.81m £2.61m £3.83m £2.94m
Cyfanswm gwariant £1.60m £1.12m £2.35m £2.92m £3.10m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £135.35k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £613.94k £543.15k £132.81k £128.21k £164.19k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £704.96k £263.55k £980.69k £1.14m £1.28m
Incwm - Weithgareddau elusennol £104.25k £86.67k £988.19k £1.09m £1.29m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £130.05k £623.25k £500.97k £157.42k £190.86k
Incwm - Arall £144.38k £295.72k £10.81k £1.32m £18.52k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £10.09k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.05m £956.33k £1.74m £2.10m £2.20m
Gwariant - Ar godi arian £543.44k £166.87k £602.68k £817.70k £902.59k
Gwariant - Llywodraethu £11.50k £11.50k £12.00k £12.75k £21.08k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £700
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0