GOTHIC OPERA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the art of opera by the provision of artistic projects including performances of rare works related to supernatural and/or gothic subjects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Awst 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edoardo Cesarino | Cadeirydd | 03 August 2020 |
|
|
||||
Dr LINDA HIRST | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|||||
Dr David Michael Usher | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
||||
Louis Antoine de Girard de Charbonnieres | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/08/2021 | 02/08/2022 | 02/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.57k | £96.71k | £58.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.96k | £67.03k | £82.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Awst 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Awst 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Awst 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Awst 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Awst 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Awst 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Aug 2020 as amended on 20 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ART OF OPERA BY THE PROVISION OF ARTISTIC PROJECTS INCLUDING PERFORMANCES OF RARE WORKS RELATED TO SUPERNATURAL AND/OR GOTHIC SUBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit F2
Beehive Yard
Bath
BA1 5BT
BA1 5BT
- Ffôn:
- 07387748204
- E-bost:
- info@gothicopera.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window