PVOD UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH AMONG SUFFERERS OF PULMONARY VENO-OCCLUSIVE DISEASE (PVOD) BY A) RAISING AWARENESS OF AND PROVIDING INFORMATION ON THE SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PVOD; B) FUNDING RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF PVOD AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Medlock | Cadeirydd | 30 March 2020 |
|
|
||||
James Caven | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Holly Elgood-Curtis | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
||||
Tristan Abraham | Ymddiriedolwr | 30 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £500 | £150 | |
|
Cyfanswm gwariant | £262 | £150 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 555 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 555 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mawrth 2023 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 920 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Mawrth 2023 | 486 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH AMONG SUFFERERS OF PULMONARY VENO-OCCLUSIVE DISEASE (PVOD) BY A) RAISING AWARENESS OF AND PROVIDING INFORMATION ON THE SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PVOD; B) FUNDING RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF PVOD AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Dean Ryle Street
London
SW1P 4DA
- Ffôn:
- 07891648571
- E-bost:
- pvoduk@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window