CYLCH MEITHRIN SARNAU/LLANDDERFEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cylch Meithrin Sarnau a Llanddrfel is a preschool nursery for children between the ages of 2.5 years up to 4 years of age before they start school full time. The Cylch is open every day during educational timescale and offers after school clubs and holiday clubs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £375 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gwynedd
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elin Llwyd Rowlands | Ymddiriedolwr | 14 January 2024 |
|
|
||||
Llinos Rowlands | Ymddiriedolwr | 14 January 2024 |
|
|
||||
Buddug Eidda Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.20k | £89.80k | £75.52k | £42.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.11k | £56.13k | £62.63k | £61.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.39k | £375 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Chwefror 2025 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Chwefror 2025 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Mehefin 2022 | 147 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Mehefin 2022 | 147 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN SARNAU AND LLANDDERFEL THROUGH THE MEDIUM OF THE WELSH LANGUAGE. THIS IS DONE BY: A) PROVIDING AND PRESENTING SAFE AND SATISFIED PLAY AND ACTIVITIES B) ARRANGING OTHER CHARITABLE ACTIVITIES ORDER TO HELP PARENTS SUPPORT THEIR CHILDREN, AND C) PROMOTING THE AIMS OF MUDIAD YSGOLION MOTHERING AND PRESENTING THEM TO PARENTS/GUARDIANS; ENCOURAGING THEM TO SEND THEIR CHILDREN ON TO WELSH MEDIUM EDUCATION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Neuadd y Sarnau
Cefnddwysarn
Y Bala
LL23 7LG
- Ffôn:
- 07557791120
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window