CURE CLCN4 LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a registered charity aimed at providing support, raising awareness and funding medical research for effective treatments for CLCN4. CLCN4 is a rare genetic condition that causes intellectual disability and other problems such as epilepsy, behavioural disorders, movement disorders and microcephaly.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Alistair Trill | Cadeirydd | 06 February 2020 |
|
|
||||
Paul McGuinness | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Alexis Karim | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Dr Alan Wise | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Larry Louison | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Wang Sin Tan | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £107.72k | £23.49k | £78.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.55k | £33.10k | £45.35k | £118.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (A) THE ADVANCEMENT OF HEALTH, RELIEF OF SICKNESS AND SAVING OF LIVES BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES SEE FIT INCLUDING BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH: (I) PROVIDING RELIEF AND ASSISTANCE TO PEOPLE SUFFERING FROM PATHOGENIC VARIANTS OF CLCN4; AND (II) THE FUNDING OF MEDICAL RESEARCH ANYWHERE IN THE WORLD FOR THE PURPOSE OF DISCOVERING, DEVELOPING AND DELIVERING TREATMENT FOR PATIENTS WITH PATHOGENIC VARIANTS OF CLCN4; AND (B) THE FURTHERANCE OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSE OR CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT, IN EACH CASE FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Duke Street
London
W1U 3EH
- Ffôn:
- +442079350992
- E-bost:
- peter.t@cureclcn4.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window