Hanes ariannol ST RICHARDS HOSPICE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 515668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.37m | £9.98m | £10.76m | £12.15m | £10.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.11m | £9.23m | £8.76m | £9.72m | £10.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £124.80k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.74m | £2.04m | £4.19m | £701.75k | £2.29m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.30m | £3.74m | £3.10m | £4.20m | £3.73m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.76m | £3.90m | £3.19m | £4.83m | £4.16m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.09m | £2.12m | £4.21m | £2.90m | £2.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £116.77k | £116.93k | £104.21k | £104.26k | £161.70k | |
|
Incwm - Arall | £107.70k | £107.77k | £157.90k | £123.46k | £67.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £962.39k | £1.14m | £1.57m | £2.97m | £2.58m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.78m | £6.04m | £6.04m | £6.34m | £7.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.33m | £3.19m | £2.72m | £3.38m | £3.28m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.02k | £15.28k | £0 | £13.08k | £13.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.37k | £29.10k | £29.39k | £33.14k | £31.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.