ymddiriedolwyr ST RICHARDS HOSPICE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 515668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER PATRICIA COWPE | Cadeirydd |
|
||||||
Danielle Clark | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Heather Elliott | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Allard Jan Alfrink | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Helen Serrano | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Dr James Sinnett Rankin | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
David Charles Annetts | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Dr Ian Michael Laws | Ymddiriedolwr | 02 December 2018 |
|
|
||||
JOHN GALEN BARTHOLOMEW | Ymddiriedolwr | 06 September 2012 |
|
|
||||
HANNAH EVE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 21 October 2011 |
|
|
||||
PETER LESLIE FLAGG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF RICHARD ALEXANDER LEWIS DM FRCP | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANTHONY GLOSSOP | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREA PALMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.