LAWRENCE HOME NURSING TEAM LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
When asked, most of us say we want to die at home, in the comfort of familiar surroundings close to those we love. The Lawrence Home Nursing Team gives people and their families the support they need to make that possible. Providing free hands-on care, day and night, our nurses help to fulfil the wishes of anyone who wants to die peacefully at home.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,706 o 1 gontract(au) llywodraeth a £1,592 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 31 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1076445 LAWRENCE HOME NURSING TEAM
- 19 Mai 2020: Cofrestrwyd
- Lawrence Nurses (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jonathan Adam Galloway Williams | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Jennifer Nolan | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
RICHARD STEPHEN GREAVES | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Robert Johnston | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|||||
JOHN CAREY HAVELOCK PRITCHARD DipM | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
ANNA JO Mathers | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Dr Emma Danielle Hallam-Evans | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Alan Mathers | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.13m | £739.75k | £435.25k | £447.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £299.12k | £463.54k | £417.52k | £499.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.34k | £20.71k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | N/A | N/A | £1.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.10m | £361.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.07k | £301.25k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.48k | £77.33k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.00k | £10.30k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £299.12k | £351.43k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £112.12k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.09k | £3.03k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND SUPPORT OF TERMINALLY ILL PATIENTS AND THEIR FAMILIES BY THE PROVISION OF NURSING CARE IN THE HOMES OF SUCH PERSONS WITHIN AN AREA AS SHALL BE DEFINED BY THE CHARITY FROM TIME TO TIME. TO PROVIDE CHARITABLE PALLIATIVE CARE NURSING SERVICES INCLUDING SPECIALIST ADVICE, NURSING CARE AND EMOTIONAL SUPPORT. TO ARRANGE AND DELIVER ALL ANCILLARY SERVICES TO SUPPORT AND FINANCE PALLIATIVE CARE AND DELIVERY. TO SUPPORT (AND RECEIVED SUPPORT FROM) OTHER PALLIATIVE CARE CHARITIES OR ORGANISATIONS (INCLUDING STATE OWNED/MANAGED/GOVERNED/OUTSOURCED) WHICH IN THE INTERESTS OF THE DIRECTORS IS MUTUALLY BENEFICIAL. TO PROVIDE OTHER CHARITABLE SERVICES TO SUPPORT ANY END OF LIFE REQUIREMENTS FOR PATIENTS AND IMPACTED PEOPLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHIPPING NORTON COMMUNITY HOSPITAL
RUSSELL WAY
CHIPPING NORTON
OX7 5FA
- Ffôn:
- 01608641549
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window