MALAYALEE PENTECOSTAL ASSOCIATION(MPA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
National Conference, Area Convention, Seminar, Leadership Training , Worship, Youth Activities, Women's fellowship, Evangelism, Out reach Campaign for the Gospel and other gatherings for the growth of Association.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JACOB GEORGE SALEMNIVAS | Ymddiriedolwr | 15 February 2020 |
|
|||||
PASTOR JAMES SAMUEL | Ymddiriedolwr | 15 February 2020 |
|
|||||
Rev Varghese Thekkeparumbil koshy | Ymddiriedolwr | 15 February 2020 |
|
|
||||
Rev VARGHESE Palakkal Abraham | Ymddiriedolwr | 15 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.18k | £1.36k | £16.55k | £15.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £500 | £0 | £12.89k | £19.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
1. ADVANCEMENT OF RELIGION (CHRISTIAN PENTECOSTAL FAITH) THE ADVANCEMENT OF CHRISTIAN FAITH AS A CHARITABLE PURPOSE INCLUDES THE PROVISION OF PLACES OF WORSHIP, CARRYING OUT CHRISTIAN RELIGIOUS ACTIVITIES, MISSIONARY AND OUTREACH WORK, RAISING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF CHRISTIAN BELIEFS AND PRACTICES. Ò PROVIDING FACILITIES FOR PUBLIC WORSHIP Ò HOLDING THE APPROPRIATE SERVICES, AND CEREMONIES OPEN TO THE PUBLIC, OR PROVIDING BUILDINGS OR OTHER FACILITIES TO ALLOW SERVICES, CEREMONIES TO TAKE PLACE RAISING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF THE BELIEFS OR PRACTICES OF CHRISTIANITY, FOR EXAMPLE BY PROVIDING BOOKS OR ONLINE MATERIALS Ò PROVIDING EDUCATION OR INSTRUCTION IN CHRISTIAN PENTECOSTAL FAITH. Ò UNDERTAKING OR ENCOURAGING MISSIONARY, OUTREACH OR PASTORAL WORK IN THE COMMUNITY OR IN PLACES LIKE HOSPITALS AND PRISONS Ò SEEKING NEW FOLLOWERS Ò FACILITATING OR UNDERTAKING DEVOTIONAL ACTS SUCH AS VISITING THE SICK OR DYING Ò WORKING TO ADVANCE PUBLIC UNDERSTANDING OF CHRISTIAN FAITH IN GENERAL. 2. ADVANCEMENT OF EDUCATION: THIS PURPOSE OF ADVANCEMENT OF EDUCATION DIRECTLY AIMED TOWARDS PUBLIC BENEFIT AND IT COVERS TRAINING, RESEARCH AND BROADER EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL SKILLS AND UNDERSTANDING. EDUCATION INCREASES LEARNING AND KNOWLEDGE AMONG MEMBERS OF THE PUBLIC. GENERALLY, EDUCATION INCLUDES BOTH TEACHING AND LEARNING, AND THE PROVISION OF INFORMATION IN A STRUCTURED AND NEUTRAL WAY, OR TRAINING IN A SUBJECT. 3. RELIEF OF THOSE IN NEED. PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE PROVIDING SPECIALIST ADVICE, GUIDANCE AND ADVOCACY SERVICES PROVIDING RELIEF FROM LONELINESS AND ISOLATION THROUGH BEFRIENDING SCHEMES AND DROP-IN CENTRES PROVIDING TRANSPORT, EQUIPMENT OR MEDICAL SUPPLIES THAT AID MOBILITY, ALLEVIATE DISCOMFORT OR IMPROVE A PERSONÆS QUALITY OF LIFE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Legion Row
Navigation Street
Trethomas
CAERPHILLY
Mid Glamorgan
CF83 8JA
- Ffôn:
- 07545035119
- E-bost:
- mpauk.org@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window