UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD STUDENTS' UNION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Unions objectives are the advancement of students at University by: Promoting interests and welfare of students during their course of study and representing, supporting and advising students; Being the recognised representative channel between students, the University and other external bodies; Providing social, cultural, sporting, recreational activities and forums for discussions and debate
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£2,524,915
Roddion a chymynroddion | £1.37m | |
Weithgareddau elusennol | £1.01m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £97.56k | |
Buddsoddiadau | £47.79k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,475,011
Codi arian | £88.42k | |
Weithgareddau elusennol | £2.39m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £88.42k | |
Gwariant elusennol | £2.39m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £49.90k |
Pobl

31 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
756 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Kirklees
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1137401 UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD STUDENTS' UNION
- 16 Rhagfyr 2021: Cofrestrwyd
- HUDDERSFIELD STUDENTS' UNION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Pye | Cadeirydd | 08 September 2022 |
|
|
||||
Nosheen Dad | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Freya Askwith-Martin | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Irfan Rather | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Bethany Murphy | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Melissa Chesire | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Kevin John | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Wamick Aijaz | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Martin Calvert | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Alison Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Christopher J Warrington | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.18m | £2.49m | £2.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.25m | £2.28m | £2.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.37m | £1.37m | £1.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £107.59k | £120.48k | £97.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £687.46k | £969.22k | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.06k | £27.73k | £47.79k | |
|
Incwm - Arall | £1.98k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.14m | £2.18m | £2.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £107.08k | £92.27k | £88.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £161.92k | £120.35k | £81.65k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £100 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.17m | £1.26m | £1.24m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.18m | -£1.01m | -£1.13m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £543.99k | £548.52k | £474.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02 JUN 2021 as amended on 28 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE UNION ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: 2.1 PROMOTING THE INTERESTS AND WELFARE OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD DURING THEIR COURSE OF STUDY AND REPRESENTING, SUPPORTING AND ADVISING STUDENTS; 2.2 BEING THE RECOGNISED REPRESENTATIVE CHANNEL BETWEEN STUDENTS AND THE UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD AND ANY OTHER EXTERNAL BODIES; AND 2.3 PROVIDING SOCIAL, CULTURAL, SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES AND FORUMS FOR DISCUSSIONS AND DEBATE FOR THE PERSONAL DEVELOPMENT OF ITS STUDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD
QUEENSGATE
HUDDERSFIELD
HD1 3DH
- Ffôn:
- 01484473555
- E-bost:
- students.union@hud.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window