BLIND AND SIGHT IMPAIRED SOCIETY (BASIS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BASIS provides emotional and practical support to visually impaired people in South Essex. We do this through equipment demonstration at our Resource Centre, home visit assessments, befriending services, social activity groups and providing support at the local eye clinic.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £81,720 o 1 gontract(au) llywodraeth a £1,200 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 27 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1074567 BLIND AND SIGHT IMPAIRED SOCIETY
- 17 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June Maylin | Cadeirydd | 19 December 2014 |
|
|
||||
Cliff Carter | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
Alastair Rogers | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Anne Howell | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Stephen Foggo | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||
SAMANTHA LEFTWICH | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £265.52k | £121.76k | £127.96k | £187.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.47k | £124.71k | £135.00k | £183.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £11.11k | N/A | £81.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.50k | £1.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 07 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SOUTH ESSEX BY WORKING WITH BLIND/VISUALLY IMPAIRED PEOPLE OVER THE AGE OF 11 WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR DISABILITY, PREVENTING THEM FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING A LOCAL NETWORK GROUP THAT ENCOURAGES AND ENABLES MEMBERS OF THE BLIND/VISUALLY IMPAIRED COMMUNITY TO PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY WITH THEIR PEERS AND THE WIDER COMMUNITY BY IMPROVING CONFIDENCE AND TACKLING SOCIAL ISOLATION AND LONELINESS; B) INCREASING, OR COORDINATING, OPPORTUNITIES FOR MEMBERS OF THE BLIND/ VISUALLY IMPAIRED COMMUNITY TO ENGAGE WITH SERVICE PROVIDERS, ENABLING THOSE PROVIDERS TO ADAPT THEIR SERVICES TO BETTER MEET THE NEEDS OF THE BLIND/ VISUALLY IMPAIRED COMMUNITY; C) DEVELOPING INFORMATION AND SUPPORT SERVICES TO ENABLE THE PARENTS/CARERS OF BLIND/VISUALLY IMPAIRED CHILDREN TO SUPPORT THEIR CHILDREN AND MAXIMISE THEIR POTENTIAL; D) RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING BLIND/VISUALLY IMPAIRED PEOPLE, BOTH GENERALLY AND IN RELATION TO THEIR SOCIAL EXCLUSION WITH THE AIM OF EDUCATING THE SIGHTED COMMUNITY IN ORDER TO BREAK DOWN BARRIERS BETWEEN THE TWO COMMUNITIES. 2) TO PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH AND WELLBEING AND RELIEVE THE NEEDS OF BLIND/VISUALLY IMPAIRED PEOPLE, THEIR FAMILIES AND CARERS IN SOUTH ESSEX, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING A BEFRIENDING SERVICE TO BLIND/VISUALLY IMPAIRED ADULTS OFFERING HOME VISITS, COMPANIONSHIP, TELEPHONE BEFRIENDING AND SIGHT GUIDING ON EVERYDAY TASKS. B) PROVIDING RECREATIONAL ACTIVITIES, OUTINGS, SOCIAL TRIPS AND OPPORTUNITIES, INCLUDING THE PROVISION OF A TRANSPORT SERVICE TO AND FROM RECREATIONAL ACTIVITIES. C) PROVIDING INFORMATION, ADVICE, ADVOCACY AND GENERAL SUPPORT IN ALL MATTERS RELATING TO VISUAL IMPAIRMENT AND ALL ASPECTS OF LIVING WITH SIGHT LOSS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRADBURY HOUSE
WITCHARDS
BASILDON
ESSEX
SS16 5BP
- Ffôn:
- 01268522817
- E-bost:
- admin@basissouthessex.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window