OASIS COMMUNITY HUB: WARNDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE HUB PROVIDES A RANGE OF ACTIVITIES FOR ALL AGES IN THE COMMUNITY OF WARNDON, WORCESTERSHIRE. CURRENT ACTIVITY INCLUDES YOUTH WORK, ENVIRONMENTAL PROJECTS, FAMILY SUPPORT, FAMILY LEARNING, HOLIDAY ACTIVITIES, TODDLERS GROUPS AND ADULT EDUCATION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 14 Mai 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Culy | Cadeirydd | 12 March 2020 |
|
|
||||
Dr Graham Good | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Rebecca Arnott | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Stuart Forrest | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.83k | £66.33k | £90.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.90k | £50.54k | £63.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 MAR 2020 as amended on 01 May 2024
Gwrthrychau elusennol
CHARITABLE OBJECTS: (1) INTRODUCTION TO OBJECTS THE COMPANY IS A CHRISTIAN CHARITY, WHICH MEANS THAT IT IS COMMITTED TO THE TRANSFORMATION OF COMMUNITIES AND TO THE INCLUSION OF EVERY PERSON IN THAT PROCESS. IN ALL THAT IT DOES, THE CHARITY SHALL: A) SERVE AND RESPECT ALL PEOPLE REGARDLESS OF THEIR AGE, DISABILITY, GENDER, ÆRACEÆ, ETHNIC ORIGIN, RELIGION OR BELIEFS, PREGNANCY OR MATERNITY STATUS, MARITAL OR CIVIL PARTNERSHIP STATUS, SEXUAL ORIENTATION, PHYSICAL AND MENTAL CAPACITY B) ACKNOWLEDGE THE FREEDOM OF PEOPLE OF ALL FAITHS AND NONE TO BOTH HOLD AND TO EXPRESS THEIR BELIEFS AND CONVICTIONS RESPECTFULLY AND FREELY, WITHIN THE LIMITS OF THE UK LAW C) NEVER IMPOSE ITS CHRISTIAN FAITH OR BELIEF ON OTHERS. (2) THE CHARITYÆS OBJECTS (ÆOBJECTSÆ) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE UNITED KINGDOM B) THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF PUBLIC HEALTH GENERALLY C) THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN NEED HARDSHIP OR DISTRESS AND THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY NOTHING IN THE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND/OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Oasis Centre
1A Kennington Road
LONDON
SE1 7QP
- Ffôn:
- 02079214200
- E-bost:
- info@oasisuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window