ymddiriedolwyr THE ADVANCE (ARMED SERVICES TRAUMA REHABILITATION OUTCOME STUDY) CHARITY
Rhif yr elusen: 1190361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surgeon Commodore / Prof Jason Smith | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
JAMIE WEBB | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|||||
Sir Nicholas Ralph Parker KCB CBE | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Robert Neil Robson OBE | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Emily Rose Mayhew | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|||||
David Peter Henson | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Professor Sir Simon Wessely | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR SIR ANTHONY JOHN NEWMAN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.