ymddiriedolwyr SYNERGY SPHERE
Rhif yr elusen: 1191114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW ROBERT MULCOCK | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|||||
PHILIP ANDREW COOPER | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|||||
David John Cave | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Christine Loh | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Madelaine Norridge | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Charles Bertram Hume | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.