CHARTERED INSTITUTE OF FUNDRAISING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our vision is excellent fundraising for a better world. We support fundraisers through leadership and representation; best practice and compliance; education and networking; and we champion and promote fundraising as a career choice. We are also a charity, and we support charities and public benefit organisations in connecting donors and supporters with the causes they care passionately about.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£4,634,260
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £4.63m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £7.72k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,552,801
Codi arian | £186.52k | |
Weithgareddau elusennol | £4.37m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £117,022 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £186.52k | |
Gwariant elusennol | £4.37m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £81.46k |
Pobl

41 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
500 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 3 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Mawrth 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harpreet Kaur Kondel | Cadeirydd | 12 April 2023 |
|
|||||
Monwara Shanti Ali | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Damian Craig Chapman | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Jordan Daniel Miller-Hughes | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Bruce Rae Tait | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Caroline Germaine Solange Rand | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Gary William Kernahan | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Matthew Parkes | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Rebecca Mansell | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Sofia Zeenat Sheikh | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.12m | £3.94m | £4.23m | £4.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.59m | £4.13m | £4.47m | £4.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £113.20k | £113.20k | £117.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.82k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £127.99k | £261.32k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.94m | £3.68m | £4.23m | £4.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £7.72k | |
|
Incwm - Arall | £134 | £237 | £51 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.41m | £3.95m | £4.28m | £4.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £181.82k | £186.63k | £185.75k | £186.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.59k | £25.53k | £29.25k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £538.48k | £428.22k | £308.57k | £191.05k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.69m | £1.57m | £1.77m | £1.91m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.10m | £1.07m | £1.46m | £1.40m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 25 MAR 2020
Gwrthrychau elusennol
3.1.1 TO ADVANCE OR PROMOTE THE EFFICIENCY OF ORGANISATIONS ESTABLISHED FOR CHARITABLE PURPOSES THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM; 3.1.2 TO PROMOTE HIGHER STANDARDS OF ADMINISTRATION AND FUNDRAISING FOR CHARITABLE PURPOSES THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM; AND 3.1.3 TO EDUCATE THE PUBLIC IN RELATION TO THE MATTERS REFERRED TO IN ARTICLES 3.1.1 AND 3.1.2 THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM. 3.2 NOTHING IN THESE OBJECTS SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE INSTITUTE FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Canopi
82 Tanner Street
London
SE1 3GN
- Ffôn:
- 02071500439
- E-bost:
- info@ciof.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window