HYMERS COLLEGE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising by parents for school activities. Primarily for the education and training of all children at the school
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Kingston Upon Hull
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean A Nugent | Cadeirydd | 12 January 2021 |
|
|
||||
Rosemary Jayne Jennings | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Amy Rebecca Gray | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Radhika Khanna | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Nicola Kirk | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||
Andrew Copeland | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Louise Anne Linter | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Vicky Doyle | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Emily Pennack | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Dr Susan Louise Tame | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Craig Anthony Schofield | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Helen-Jane Kaye | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Justin Stanley | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Dr Sandhya Pisharody | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Peter Charles Doyle | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Denis Thompson | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.74k | £8.08k | £6.39k | £27.51k | £24.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.59k | £5.84k | £19.98k | £15.74k | £19.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 OCTOBER 1984 AS AMENDED 13 OCTOBER 2010
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION SHALL BE BY SUCH MEANS AS ARE CHARITABLE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF HYMERS COLLEGE, KINGSTON UPON HULL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL WHICH THE GOVERNORS ARE NOT ABLE TO PROVIDE AND IN PARTICULAR TO SUPPORT EXPAND AND DEVELOP THE SCHOOL FINANCIALLY AND OTHERWISE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hymers College
Hymers Avenue
Hull
HU3 1LW
- Ffôn:
- 01482 343555
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window