SRI SIVASUBRAMANIYA SWAMI TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Hindu Faith for the benefit of the public. This is achieved by: 1) Rented (or buying in future) a place for the temple for people to attend and worship 2) Encourage the attendees to enhance their knowledge on dharma as said in the Hindu doctrines and scriptures being earnestly advocated by the priest. 3) Encourage the attendees to offer prayer by attending the temple regularly; a
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Croydon
Llywodraethu
- 16 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Srimathi Sankaragurukkal | Cadeirydd | 01 March 2020 |
|
|
||||
Mahadevan Meikum Perumal | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Sampath Kumar Krishnasamy kuppusamy | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Danon Lutchmee Kaydoo | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Bhuvaneswaran Velayudhem | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Srinivasan Krishnamoorthy | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Rajesh Pannirselvam | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Panneerselvam Thangavel | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Sankara Gurukkal Kalyanasundara Gurukkal | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Gnanasekar Sundaramoorthy | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Vijayakumar Masilamani | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Kalyanaraman Gnanaprakasam | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||
Sethuraman Ganapathy | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||
Sundar Venkataraman | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Basdeo Kaydoo | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.52k | £16.39k | £29.97k | £20.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.17k | £6.30k | £9.22k | £12.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVES OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE HINDU FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. THIS WILL BE ACHIEVED BY: 1) ENCOURAGING THE ATTENDEES TO HONOUR DIVERSITY, FREEDOM OF WORSHIP, LIBERTY, AND JUSTICE TO ALL; 2) ENCOURAGING THE ATTENDEES TO ENHANCE THEIR KNOWLEDGE ON DHARMA AS SAID IN THE HINDU DOCTRINES AND SCRIPTURES BEING EARNESTLY ADVOCATED BY THE PRIEST; 3) ENCOURAGING THE ATTENDEES TO OFFER PRAYER BY ATTENDING THE TEMPLE REGULARLY; AND TO LEARN YOGA AND MEDITATION; 4) ADVANCING THE HINDU FAITH BY ENCOURAGING CHILDREN TO LEARN THE KEY SCRIPTURES AND SLOGAS WHICH HELPS THEM TO LEAD A RIGHTEOUS LIFE; 5) TO RENT OR BUY A PLACE FOR "LONDON SRI SIVASUBRAMANIYA SWAMI THIRUKKOVIL", A HINDU TEMPLE AS A HOLY PLACE OF WORSHIP AND ENRICH THE DEVOTEES TO OFFER THEIR CUSTOMARY PRAYERS 6) TO RUN AND MAINTAIN THE DAY TO DAY OPERATIONS OF THE TEMPLE 7) TO PROMOTE CULTURAL ACTIVITIES, RELIGIOUS STUDIES AND ARTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
57 WHITEHALL ROAD
THORNTON HEATH
CR7 6AF
- Ffôn:
- 07960936473
- E-bost:
- SMT.croydon@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window