AP FOUNDATION CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education, training and rehabilitation of young adult offenders and those at risk of offending.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Ebrill 2020: CIO registration
- AP FOUNDATION CIC (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manisha Knights | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Alison Joan Wenham OBE | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
MERVYN LYN | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
Martin Myers | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.00k | £3.85k | £24.96k | £31.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.45k | £7.71k | £18.46k | £40.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.96k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 10 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 18 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO, BEING UNDERTAKEN AMONGST YOUNG PEOPLE, IS: TO PROMOTE THE REHABILITATION AND RESETTLEMENT OF OFFENDERS, EX-OFFENDERS AND THE PREVENTION OF CRIME AND RECIDIVISM IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING MENTORING SCHEMES TO YOUNG OFFENDERS IN CUSTODY; B) PROVIDING EMPLOYMENT SUPPORT OR ASSISTANCE TO FIND ACCOMMODATION FOR THOSE YOUNG ADULT OFFENDERS IN PRISON, THOSE ON PROBATION AND THOSE AT RISK OF RE OFFENDING; C) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. D) PROVIDING ADVICE AND GUIDANCE TO YOUNG ADULTS AT RISK OF OFFENDING BY MEANS OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF COMMUNITY PROGRAMMES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
277 Gray's Inn Road
London
WC1X 8QF
- Ffôn:
- 07908 064 449
- E-bost:
- andrew@apfoundation.co.uk
- Gwefan:
-
apfoundation.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window