EMICS (EAST MIDLANDS IMMEDIATE CARE SCHEME) CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The protection and preservation of human life and the relief of sickness by providing high quality pre-hospital medical treatment through a network of volunteer doctors and paramedics.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Rutland
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Northampton
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 25 Mehefin 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 515730 EMICS (EAST MIDLANDS IMMEDIATE CARE SCHEME)
- 01 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Timothy John Gray MBE | Cadeirydd | 29 April 2023 |
|
|
||||
Dr Timothy Martyn Baker | Ymddiriedolwr | 15 March 2025 |
|
|
||||
Dr PETER JOHN PASHLEY HOLDEN | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|||||
Dr John Kingsley Inman | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Dr John Benjamin Coyle | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Mary Christina Boothroyd | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.25k | £44.30k | £129.01k | £67.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.34k | £69.52k | £87.23k | £100.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 01 APR 2020 AMENDED ON 11 APR 2022 as amended on 25 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HUMAN LIFE AND THE RELIEF OF SICKNESS BY PROVIDING HIGH QUALITY PRE-HOSPITAL MEDICAL TREATMENT WITHIN THE GEOGRAPHICAL AREA SERVED BY THE EAST MIDLANDS AMBULANCE SERVICE THROUGH A NETWORK OF VOLUNTEER DOCTORS AND PARAMEDICS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LODGE
2 Pasture Lane
Barleythorpe
OAKHAM
LE15 7EQ
- Ffôn:
- 01572722792
- E-bost:
- info@emics.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window