NAI’S HOUSE CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nai's House is an amalgamation of youth and wellbeing services, offering a unique user-led model, and delivered by volunteers who have their own experiences of poor mental health and are powered by a passion to affect change in their community. We provide immediate, confidential, flexible and easy to access holistic mental health support in a non-clinical setting for children and young adults.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 2020: CIO registration
- NAI'S HOUSE COMMUNITY INTEREST COMPANY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melissa Morbeck Coke-Smyth | Cadeirydd | 22 November 2023 |
|
|
||||
Elena Messineo | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Helen Le Brocq | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Gavin Barrett | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Joanne Gray | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.43k | £94.45k | £91.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.98k | £58.66k | £93.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Nov 2020 as amended on 30 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR THE SAVING OF LIVES OF INDIVIDUALS AGED 5 - 30 WHO ARE RESIDENT IN, BUT NOT LIMITED TO OXFORDSHIRE, AND THROUGHOUT ENGLAND, WHO ARE FEELING SUICIDAL THROUGH THE PROVISIONS OF CRISIS RESPONSE, SUPPORT AND COUNSELLING WITH THE AIM OF PREVENTING SUICIDE. 2. TO RELIEVE THE MENTAL AND PHYSICAL SICKNESS OF PERSONS RESIDENT IN OXFORDSHIRE, AND THROUGHOUT ENGLAND, AFFECTED BY OR BEREAVED BY SUICIDE THROUGH THE PROVISIONS OF SUPPORT AND COUNSELLING. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC RESIDENT IN, BUT NOT LIMITED TO OXFORDSHIRE, AND THROUGHOUT ENGLAND ABOUT EMOTIONAL AND MENTAL HEALTH AND SUICIDE THROUGH THE PROVISIONS OF MENTAL HEALTH AND SUICIDE PREVENTION TRAINING. 4. TO RELIEVE THE MENTAL AND PHYSICAL SICKNESS OF INDIVIDUALS IN THE COMMUNITY AGED 5 TO 30 WHO ARE RESIDENT IN, BUT NOT LIMITED TO OXFORDSHIRE, AND THROUGHOUT ENGLAND SUFFERING FROM EMOTIONAL OR MENTAL DISTRESS OR ILLNESS BY PROVISION OF NON-CLINICAL SUPPORT, COUNSELLING, COMPLEMENTARY TREATMENTS AND A PROGRAMME OF PHYSICAL, CREATIVE AND OTHER ACTIVITIES WITH THE PURPOSE OF ALLEVIATING SYMPTOMS CAUSED BY MENTAL ILL HEALTH. 5. TO ADVANCE IN LIFE AND SUPPORT YOUNG PEOPLE WITH POOR EMOTIONAL OR MENTAL HEALTH, WHO ARE RESIDENT IN BUT NOT LIMITED TO OXFORDSHIRE, AND THROUGHOUT ENGLAND TO DEVELOP THE SKILLS, CAPABILITIES AND CAPACITIES THAT WILL ENABLE THEM TO OVERCOME PERSONAL BARRIERS PREVENTING THEM FROM ENGAGING MEANINGFULLY IN SOCIETY THROUGH THE PROVISIONS OF SUPPORT, CREATIVE, PHYSICAL AND OTHER ACTIVITIES AND COUNSELLING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE GARTH
LAUNTON ROAD
BICESTER
OXFORDSHIRE
OX26 6PS
- Ffôn:
- 07437497697
- E-bost:
- hello@naishouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window