Hanes ariannol ROTARY CLUB OF THORNABY AND YARM CHARITY FUND

Rhif yr elusen: 515753
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018
Cyfanswm Incwm Gros £4.53k £6.11k £6.10k £3.92k £1.62k
Cyfanswm gwariant £5.88k £6.04k £4.10k £4.84k £4.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A