THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SYDENHAM AND FOREST HILL, HOLY TRINITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Bromley
- Greenwich
- Lambeth
- Lewisham
- Southwark
Llywodraethu
- 17 Awst 2020: Cofrestrwyd
- HOLY TRINITY CHURCH, SYDENHAM & FOREST HILL (Enw gwaith)
- HOLY TRINITY PCC, SYDENHAM & FOREST HILL (Enw gwaith)
- HT BEING CHURCH IN SE LONDON (Enw gwaith)
- SYDENHAM & FOREST HILL, HOLY TRINITY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Benjamin Strain | Cadeirydd | 20 January 2022 |
|
|
||||
Debra Anne Lillistone-Squires | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Samuel Sudhir Nemalladinne | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Mary Barrett | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Tijen Mustafa Erkas | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Sarita Kim Fenton | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Miles Alexander Winter | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Mary-Ann Knight | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Jennifer Kronbergs | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Ikiriba-Ekenta Dorcas Efayena | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.82k | £101.61k | £106.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.90k | £112.62k | £131.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOLY TRINITY CHURCH
TRINITY PATH
SYDENHAM PARK
LONDON
- Ffôn:
- 02086990172
- E-bost:
- office@holytrinity.life
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window