Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SYDENHAM AND FOREST HILL, HOLY TRINITY
Rhif yr elusen: 1190880

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Benjamin Strain | Cadeirydd | 20 January 2022 |
|
|
||||
Debra Anne Lillistone-Squires | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Samuel Sudhir Nemalladinne | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Mary Barrett | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Tijen Mustafa Erkas | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Sarita Kim Fenton | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Miles Alexander Winter | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Mary-Ann Knight | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Jennifer Kronbergs | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Ikiriba-Ekenta Dorcas Efayena | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.