ST FRANCIS LEPROSY GUILD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Francis Leprosy Guild is a UK charity working towards a leprosy free world. We support over 40 leprosy centres and projects in 14 countries in Africa, Asia and Brazil. We fund Training, Research into leprosy prevention and diagnosis, Active case finding to find and treat leprosy early, Care and rehabilitation through leprosy centres and hospitals, Emergency relief and capital equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bangladesh
- Brasil
- Byrma
- Ethiopia
- Ghana
- India
- Liberia
- Madagasgar
- Nepal
- Nigeria
- Pakistan
- Sri Lanka
- Uganda
- Zimbabwe
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Nicholas Reed | Cadeirydd | 23 November 2022 |
|
|
||||
Sandra Pearce | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Caroline Ann Connolly-Newland | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Dr Donal O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
Dr William Dibb | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Clare Barton | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Liam Allmark | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Professor Noel Gill | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £537.58k | £979.83k | £391.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £305.56k | £616.02k | £746.88k | £881.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.53m | £518.83k | £957.52k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £751 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.40k | £18.00k | £22.31k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £164.82k | £199.14k | £793.11k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £164.41k | £314.52k | £486.67k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.59k | £155.18k | £260.21k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.52k | £41.56k | £110.79k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £137.89k | £272.96k | £375.88k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.93k | £9.54k | £9.23k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £53.56k | £146.32k | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH BY (A) FUNDING ORGANISATIONS GIVING RELIEF AND ASSISTANCE TO PERSONS WITH LEPROSY OR DISABLED AS A RESULT OF LEPROSY, THEIR FAMILIES AND DEPENDENTS THROUGHOUT THE WORLD; (B) FUNDING ACTIVITY TOWARDS PREVENTION AND CONTROL OF THE DISEASE OF LEPROSY, INCLUDING RELEVANT INVESTIGATIONS AND RESEARCH OF THE CAUSES, TREATMENT AND PREVENTION OF THIS DISEASE; AND (C) CARRYING OUT OR FUNDING THE PROFESSIONAL EDUCATION OF THOSE ENGAGED IN THE PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LEPROSY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
51 High Street
Arundel
West Sussex
BN18 9AJ
- Ffôn:
- 07754 592240
- E-bost:
- enquiries@stfrancisleprosy.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window