ymddiriedolwyr SANDYLANDS SPORTS CENTRE
Rhif yr elusen: 515760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLIE VILES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Adam Cox | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Ji Mukherjee | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|||||
Darren Shaw | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Bev Bruce | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Clive Carroll | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Warren Burnett | Ymddiriedolwr | 06 February 2016 |
|
|
||||
Gary Calam | Ymddiriedolwr | 12 December 2014 |
|
|
||||
Roger Beck | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
Peter Wilkinson | Ymddiriedolwr | 12 December 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER HARBRON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
TREVOR HOWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW SOLLOWAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.