CDLS - HOPE FOR HASTI

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hope for Hasti provides grants to organisations conducting research on Cornelia de Lange Syndrome (CdLS), and guides research projects with the aim of finding treatments for this rare genetic condition.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Mawrth 2020: CIO registration
- HOPE FOR HASTI (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Brannigan | Cadeirydd | 25 March 2020 |
|
|
||||
SEBASTIAN PEARCE | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
DAVID RUTHERFORD PLAYER | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
KEITH GODDARD | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Hengameh Delfaninejad | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £897.10k | £269.68k | £32.17k | £67.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.39k | £108.34k | £23.23k | £25.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £897.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £46 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £25.33k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.02k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £2.04k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO IS: FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AMONG PEOPLE SUFFERING FROM CORNELIA DE LANGE SYNDROME (CDLS) IN PARTICULAR BY: (1) PROVIDING GRANTS OF FINANCIAL ASSISTANCE TO ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS UNDERTAKING RESEARCH INTO CORNELIA DE LANGE SYNDROME (CDLS) ANYWHERE IN THE WORLD, THE USEFUL RESULTS OF WHICH WILL BE DISSEMINATED FOR THE PUBLIC BENEFIT. (2) ESTABLISHING AND OPERATING A PATIENT REGISTRY FOR PERSONS SUFFERING FROM CORNELIA DE LANGE SYNDROME (CDLS) ANYWHERE IN THE WORLD AS A MEANS TO SUPPORT CLINICAL TRIALS, STUDIES AND RESEARCH INTO THE CONDITION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Bucks Close
WEST BYFLEET
Surrey
KT14 6RU
- Ffôn:
- 07920162569
- E-bost:
- hello@hopeforhasti.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window