CYCLING WITHOUT AGE OXFORDSHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cycling Without Age Oxfordshire's charitable activities is to provide relief for those who are in need by reason of their old age, restricted mobility or disability through the provision of trishaw ride services and the promotion of such services across Oxfordshire. The charity will operate and maintain trishaws and support volunteers from local communities to safely pilot the trishaws.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiran Roy Audit | Cadeirydd | 06 March 2020 |
|
|||||
Dr CHRISTIAAN WILLEM SIMON MONDEN | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Suzanne Williams | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Dr Janet Horrocks | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.49k | £12.55k | £1.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.77k | £13.61k | £1.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £500 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 86 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 86 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 10 Medi 2024 | 218 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 10 Medi 2024 | 218 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 05 Hydref 2023 | 242 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 05 Hydref 2023 | 242 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 07 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 07 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR OLD AGE, RESTRICTED MOBILITY OR DISABILITY THROUGH THE PROVISION OF TRISHAW RIDE SERVICES AND THE PROMOTION OF SUCH SERVICES ACROSS OXFORDSHIRE AND OTHER REGIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
128 Kennington Road
Kennington
OXFORD
OX1 5PE
- Ffôn:
- 07771768680
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window