ST BONAVENTURE'S PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Here at St Bonaventure's we strive to provide high quality care and education for children in their pre-school year. We appreciate this can be a huge step into the wider world for children, parents and families, so we pride ourselves on our ability to ensure all children feel happy safe and secure with us. St Bonaventure's Pre-School is a warm welcoming and caring environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £115,276 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Louise Turner | Cadeirydd | 03 February 2023 |
|
|
||||
Claire Reeves | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Tracy Anne Flaherty | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Katie Louise Colvin Smith | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||
Sophie Louise Ottaway | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £173.19k | £192.83k | £158.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162.28k | £150.08k | £152.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £137.05k | N/A | £115.28k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF CHILDREN ATTENDING ST BONAVENTURE'S PRE-SCHOOL, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) OFFERING PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES FOR CHILDREN AGED BETWEEN 0 TO 5 YEARS THAT IS SENSITIVE TO THE INDIVIDUAL NEEDS OF THE CHILDREN AND APPROPRIATE TO THEIR RACE, CULTURE, RELIGION AND ABILITY AND CELEBRATES THE DIVERSITY OF THE LEARNING COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. BONAVENTURE'S PRE-SCHOOL
EGERTON ROAD
BRISTOL
BS7 8HP
- Ffôn:
- 01173532887
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window