SEN PARENTING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing training and supports for families with children and young people with special educational needs. Training is provided in the form of workshops via online sessions and face to face small group sessions. Families are provided with one to one support and advise through face to face meetings with professionals and links with other voluntary organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 18 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florence Frimpong | Cadeirydd | 30 March 2021 |
|
|||||
JACOB OPOKU-MANU | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Joyce Afiba Boateng | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.38k | £3.08k | £3.00k | £3.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.14k | £1.18k | £2.67k | £4.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.50k | £2.48k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE THE NEEDS OF AND SUPPORT PARENTS AND CARERS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN), IN PARTICULAR BY: · PROVIDING TRAINING FOR PARENTS AND CARERS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) TO ENABLE THEM TO UNDERSTAND THEIR CHILDREN’S DISABILITIES AND LEARN SKILLS TO SUPPORT THEIR DEVELOPMENT FROM EARLY YEARS TO ADULT LIFE; · SUPPORTING PARENTS AND CARERS IN SETTING UP SPECIAL NEEDS SYSTEMS WITHIN THEIR HOME ENVIRONMENT TO BRIDGE THE GAP BETWEEN SCHOOLS, PROFESSIONALS AND HOME; · CREATING AWARENESS OF SEN AMONG THE GENERAL PUBLIC WITH THE AIM OF ENABLING BETTER UNDERSTANDING OF FAMILIES WITH SEN CHILDREN AND HOW THEY MAY BE SUPPORTED AND BUILDING COMMUNITY RELATIONSHIPS; · WORKING WITH SCHOOLS, EDUCATIONAL PROFESSIONALS AND OTHER ORGANISATIONS TO PROVIDE OUTREACH SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN AND INDIVIDUALS WITH SEN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Penhurst House
352-356 Battersea Park Road
London
SW11 3BY
- Ffôn:
- 07985552887
- E-bost:
- info@senparenting.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window