LEVEL UP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We identify and provide assistive technology solutions for communication, entertainment, learning and independence, to enable individuals to realise their potential and maximise their abilities in all aspects of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Hydref 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Jayne Elizabeth Taylor | Cadeirydd | 17 September 2020 |
|
|
||||
Clare Elizabeth Robinson | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Lee Dart | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.38k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.75k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 02 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 02 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2025 | 367 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2025 | 367 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 01 Ebrill 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2025 | 732 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE UNITED KINGDOM, TO RELIEVE THE NEEDS OF DISABLED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO ARE UNABLE TO AFFORD THERAPEUTIC REHABILITATION BY PROVISION OF:- 1. ASSISTIVE TECHNOLOGIES AND TRAINING TO RELEVANT STAKEHOLDERS, WHERE IT IS LIKELY THAT THE PROVISION OF ASSISTIVE TECHNOLOGY WILL BENEFIT THE INDIVIDUAL’S LIFE IN EITHER COMMUNICATION, EDUCATION OR MANAGEMENT OF DAILY LIVING TASKS AND LEISURE ACTIVITIES; 2. TO IMPROVE ACCESS TO EDUCATION, AND OUTCOMES FOR LEARNING, AT ANY EDUCATION OR TRAINING PROVIDER THE CHARITY DEEMS WOULD BENEFIT FROM INTERVENTION, BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF ASSISTIVE TECHNOLOGIES, NOT PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY, THROUGH ASSESSMENT, SUPPLY OF EQUIPMENT AND TRAINING. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE, ‘ASSISTIVE TECHNOLOGY’ IS AN UMBRELLA TERM THAT DESCRIBES THE ASSISTIVE, ADAPTIVE, AND REHABILITATIVE DEVICE AND SOFTWARE SOLUTIONS USED TO SUPPORT PEOPLE WITH DISABILITIES TO LIVE MORE INDEPENDENT LIVES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEWBY OP
12 THE STABLES
NEWBY HALL
RIPON
HG4 5AE
- Ffôn:
- 0758072841
- E-bost:
- mike@accesstechnology.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window