MIRFIELD FREE GRAMMAR SCHOOL LEAVING SCHOLARSHIP FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support ex students of the Mirfield Free Grammar and Sixth Form to further their education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Kirklees
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1984: Cofrestrwyd
- SCHOLARSHIP LEAVING FUND (Enw gwaith)
- MIRFIELD HIGH SCHOOL LEAVING SCHOLARSHIP FUND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Christian | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|||||
Jennifer Mary Ryan | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
DOUGLAS FIRTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £338 | £347 | £331 | £339 | £378 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 9 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 9 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 03 Mai 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 06 Mehefin 2022 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Mai 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 30 JULY 1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 SEPTEMBER 1993.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN AWARDING TO PUPILS OF THE MIRFIELD FREE GRAMMAR SCHOOL SCHOLARSHIPS OR GRANTS FOR FURTHER EDUCATION TENABLE AT ANY COLLEGE OF EDUCATION, UNIVERSITY OR OTHER INSTITUTIONS OF FURTHER (INCLUDING PROFESSIONAL AND TECHNICAL) EDUCATION APPROVED BY THE TRUSTEES.
Maes buddion
SCHOOL CATCHMENT AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE MIRFIELD FREE GRAMMAR SCHOOL
KITSON HILL ROAD
MIRFIELD
WF14 9EZ
- Ffôn:
- 01924483660
- E-bost:
- mfg@themfg.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window