FRIENDS OF ST.ROSE'S

Rhif yr elusen: 1190368
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Fund raise for St. Rose's Stroud. Hold annual Christmas fayre. Annual garden fete. Annual classic car show.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 16 June 2024

Cyfanswm incwm: £14,070
Cyfanswm gwariant: £3,064

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Gorffennaf 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Elaine Fernandez Gutierrez Mrs Cadeirydd 12 July 2020
Dim ar gofnod
John David Kyffin Ymddiriedolwr 12 July 2020
Dim ar gofnod
Carol Ann Goverd Miss Ymddiriedolwr 12 July 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/06/2021 16/06/2022 16/06/2023 16/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.59k £10.97k £11.45k £14.07k
Cyfanswm gwariant £170 £3.10k £19.19k £3.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 16 Mehefin 2024 21 Ebrill 2025 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 16 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 16 Mehefin 2023 03 Mai 2024 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 16 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 16 Mehefin 2022 12 Mai 2023 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 16 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 16 Mehefin 2021 17 Mai 2022 31 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 16 Mehefin 2021 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. ROSES SPECIAL SCHOOL
STRATFORD LAWN
STROUD
GL5 4AP
Ffôn:
01453763793