ADAM ISSA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Adam Issa Foundation gets donations from businesses, family and associates. This money is then distributed to those struggling with poverty in Asia. The Foundation also supports young people with schooling and education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- India
Llywodraethu
- 02 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAKIR VALLI ISSA | Cadeirydd | 21 January 2020 |
|
|
||||
SHAHNAVAZ AMODMIA PANVALA | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
ZAID ISSA | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
ZAEEM ISSA | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
ANAS ISSA | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
AARIF RAMZAN PATEL | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2021 | 30/09/2022 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 303 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 303 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 20 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 669 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 21 Mawrth 2023 | 234 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, DISTRESS AND SUFFERING AMONG POOR PEOPLE, ORPHANS, WIDOWS AND OTHER PEOPLE IN NEED BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, MAKING GRANTS OR LOANS FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, EQUIPMENT, SERVICES AND FACILITIES, INCLUDING THE PROVISION OF FOOD, CLEAN WATER, CLOTHING AND COSTS FOR MEDICAL TREATMENT AND ATTENDING SCHOOL FOR THE BENEFIT OF THE SAID PERSONS; (2)TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROMOTING THE TEACHINGS AND TENETS OF ISLAM VIA THE ASSISTANCE IN THE PROVISION OF ISLAMIC EDUCATION CLASSES IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE QURAN AND SUNNAH OF THE PROPHET MUHAMMAD (PEACE AND BLESSINGS BE UPON HIM) AS INTERPRETED BY THE AHLE SUNNAH WAL JAMAAH SCHOOL OF THOUGHT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Innovation Centre
1 Evolution Park
Haslingden Road
BLACKBURN
BB1 2FD
- Ffôn:
- 07837703636
- E-bost:
- ARIF@EPPROPERTIESUK.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window