UNITED KINGDOM LITERACY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1190848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

UKLA presents an informed national voice on language, literacy and communication issues. The Association organises conferences, training, publications and research in order to encourage dialogue between research and teaching and challenge and shape policy developments.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £236,024
Cyfanswm gwariant: £182,903

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Hydref 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 313714 UNITED KINGDOM LITERACY ASSOCIATION
  • 14 Awst 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • UKLA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Prof Debra Ann Myhill Cadeirydd 13 July 2019
Dim ar gofnod
Prof Colin Harrison Ymddiriedolwr 09 February 2024
Dim ar gofnod
Hannah Kirsty Baker Ymddiriedolwr 06 January 2024
Dim ar gofnod
Rebecca Simpson-Hargreaves Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Prof Candice Satchwell Ymddiriedolwr 14 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Navan Nadrajan Govender Ymddiriedolwr 14 October 2021
Dim ar gofnod
Dr Lucy Jane Rodriguez Leon Ymddiriedolwr 29 September 2020
Dim ar gofnod
Jo Tregenza Ymddiriedolwr 13 July 2019
Dim ar gofnod
Margaret Elizabeth Broad Ymddiriedolwr 07 July 2018
Dim ar gofnod
Janet Olive Alexandra Douglas Gardner MA Ymddiriedolwr 07 July 2018
Dim ar gofnod
Christine Mary Lockwood Ymddiriedolwr 11 July 2015
Dim ar gofnod
Dr Clare Adele Dowdall Ymddiriedolwr 23 September 2013
Dim ar gofnod
Dr Roger Duncan McDonald Ymddiriedolwr 01 February 2013
Dim ar gofnod
Joy Elizabeth Court Ymddiriedolwr 19 November 2011
Dim ar gofnod
David Glyn Reedy Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Prof Teresa Mary Cremin Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Lynda Jennifer Graham MA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £377.99k £191.70k £236.02k
Cyfanswm gwariant £0 £89.18k £182.20k £182.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 03 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 03 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 07 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 07 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 03 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 03 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 10 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 10 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o Voluntary Action Leicestershire
9 Newarke Street
LEICESTER
LE1 5SN
Ffôn:
07933724030
E-bost:
admin@ukla.org