Ymddiriedolwyr RAILWAY HOUSING ASSOCIATION AND BENEFIT FUND
Rhif yr elusen: 1188450

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faye Gordon | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Sonija Savage | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Katherine Hernandez | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Richard Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Yvonne Joan Castle | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Matthew Lewer | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Sharon Thomas | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Mark Grandfield | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Carl Lee Anthony Makin | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Philip Dunn | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Anthony Bell | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.