PIMLICO CHESS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the CIO are for the public benefit:- - the advancement of amateur sport by promoting the game of chess for the benefit of those living in Pimlico and in London at large; - the provision of facilities and opportunities for learning, teaching and playing chess for the benefit of those living or working in Pimlico or in London at large with the object of improving conditions of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 02 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Black | Cadeirydd | 02 April 2020 |
|
|
||||
Peter Biggs Mr | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Matthew Baker | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||
ROBERT CHARLES STERN | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||
Nick Faulks | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12k | £5.53k | £5.53k | £6.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179 | £1.91k | £5.10k | £4.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 23 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 24 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT - THE ADVANCEMENT OF AMATEUR SPORT BY PROMOTING THE GAME OF CHESS FOR THE BENEFIT OF THOSE LIVING OR WORKING IN PINLICO AND IN LONDON AT LARGE; - THE PROVISION OF FACILITIES AND OPPORTUNITIES FOR THE LEARNING, TEACHING AND PLAYING CHESS FOR THE BENEFIT OF THOSE LIVING OR WORKING IN PIMLICO AND IN LONDON AT LARGE WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 Gloucester Road
KINGSTON UPON THAMES
KT1 3QZ
- Ffôn:
- 07736412391
- E-bost:
- pimlicochess@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window