Hanes ariannol AGE CONCERN ULVERSTON AND DISTRICT

Rhif yr elusen: 515821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.54k £25.57k £17.45k £16.38k £19.10k
Cyfanswm gwariant £18.54k £12.68k £17.45k £17.89k £17.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.67k £2.67k £500 N/A