BRIDGING THE BAR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bridging the Bar is a charity that aims to support aspiring barristers from a range of statistically underrepresented groups at the Bar. We exist to bridge the gap between aspiring barristers from non-traditional backgrounds and the skills, experience and networks required to develop a thriving career at the Bar.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mass Ndow-Njie | Cadeirydd | 13 July 2020 |
|
|
||||
Matheu Armel Swallow | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Aaron Mayers | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.87k | £47.95k | £83.46k | £133.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.25k | £37.48k | £102.93k | £94.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 08 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 08 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO, FOR THE PUBLIC BENEFIT, ARE: THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY AND THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONGST THOSE WHO SOCIALLY EXCLUDED DUE TO BEING MEMBERS OF A SOCIALLY AND ECONOMICALLY DEPRIVED COMMUNITY, AT THE BAR OF ENGLAND AND WALES BY: A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE, GENDER, DISABILITY, SEXUAL ORIENTATION OR RELIGION; B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; C) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; AND D) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Blackstone Chambers Ltd
Blackstone House
3 Garden Court
Temple
LONDON
EC4Y 9BW
- Ffôn:
- 03000300218
- E-bost:
- info@bridgingthebar.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window