TALK CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Talk Club is a talking and listening club for men, helping to keep you mentally fit by giving you a secure and private space to share and support others in our community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2021: CIO registration
- WE TALK CLUB CIC (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Dodds | Cadeirydd | 01 October 2023 |
|
|
||||
Kate Lenton | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|
||||
Stephen Pratt | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Dr Rowan Gilmore | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Mark Williams | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Partick Sullivan | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Simon Wood | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Andrew John Evans | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
TOM JAMES BUTTON | Ymddiriedolwr | 09 January 2022 |
|
|
||||
Richard John Gundry | Ymddiriedolwr | 09 January 2022 |
|
|
||||
Simon Christopher Brooke | Ymddiriedolwr | 09 January 2022 |
|
|
||||
James Wheale | Ymddiriedolwr | 09 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.40k | £234.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.10k | £184.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 11 Hydref 2023 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 11 Hydref 2023 | 103 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF MEN, IN PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: A) PROVIDING MENTAL HEALTH TALKING CLUBS FOR MEN IN THEIR COMMUNITY; B) RAISING AWARENESS OF MENTAL HEALTH VIA EVENTS AND ONLINE RESOURCES, AND; C) PROVIDING A SUPPORTIVE NETWORK FOR MEN BOTH ONLINE AND OFFLINE SO THAT THEY CAN TALK ABOUT THEIR MENTAL HEALTH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Talk Club
Tobacco Factory
2nd Floor
Raleigh Road
BRISTOL
BS3 1TF
- Ffôn:
- 07392055771
- E-bost:
- hello@talkclub.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window