MANOR MUSICAL THEATRE COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our purpose is to advance, improve, develop and maintain public education in and appreciation of, music theatre and dance in all its aspects by any means the trustees sees fit, and where opportune through these means, raising funds for charitable purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1165250 MANOR MUSICAL THEATRE COMPANY
- 13 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Parry | Cadeirydd | 13 March 2020 |
|
|
||||
Matthew Joseph Cotter | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Thomas Wells | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Katrina Cadman | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Sarah Catherine Cotter | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
Lia Cadman | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
Paul Stewart | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
Kate Jane Holland | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £39.31k | £43.74k | £57.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129 | £31.76k | £36.37k | £66.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 11 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 11 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 13 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE: A) TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS; B) TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT BUT IN PARTICULAR THROUGH THE MAKING OF GRANTS AND DONATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 PLAINVIEW CLOSE
ALDRIDGE
WALSALL
WS9 0YY
- Ffôn:
- 07742046039
- E-bost:
- mtcbookings@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window