CAMBRIDGE CANCER HELP CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve persons suffering from cancer and other illnesses and their families and friends, in particular by teaching methods of relaxation and by providing advice and counselling, with the object of improving the conditions of life of such persons and their families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Canol Swydd Bedford
- Dinas Peterborough
- Essex
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 04 Mai 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 297886 CAMBRIDGE CANCER HELP CENTRE
- 25 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Jean Seaward | Ymddiriedolwr | 15 December 2024 |
|
|
||||
Graham Rowland Howell | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Stephen Gold | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Arthur William Gibbons | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Dr Richard John Dickenson | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Claire Mackenzie | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Edward Leslie Sage | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Janet Hickman | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Robert Jackson | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.92k | £38.92k | £38.92k | £56.84k | £73.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.94k | £42.94k | £94.91k | £35.82k | £70.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 27 Mehefin 2022 | 119 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 27 Mehefin 2022 | 119 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 25 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS SUFFERING FROM CANCER AND OTHER ILLNESSES AND THE FAMILIES AND FRIENDS OF SUCH PERSONS IN PARTICULAR BY TEACHING METHODS OF RELAXATION AND BY PROVIDING ADVICE AND COUNCELLING WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS AND THEIR FAMILIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Scotsdale Nursery & Garden Centre L
120 Cambridge Road
Great Shelford
CAMBRIDGE
CB22 5JT
- Ffôn:
- 01223840105
- E-bost:
- manager@cambridgecancerhelp.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window