HOPE CHURCH VAUXHALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PURPOSES OF THE CHURCH ARE: THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH, PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY, WITHIN THE LONDON BOROUGH OF LAMBETH. PUT INTO PRACTICE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH, INCLUDING: THE PREVENTION AND RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND SICKNESS; THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Lambeth
Llywodraethu
- 01 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1201162 NEW LIFE ROEHAMPTON
- 08 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel George Gibb | Cadeirydd | 08 January 2021 |
|
|
||||
Lloyd Nathan Williams | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
Kevin James Croft | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.36k | £113.85k | £99.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58k | £84.20k | £78.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1. THE PURPOSES OF THE CHURCH ARE: 3.1.1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH, PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY, WITHIN THE LONDON BOROUGH OF LAMBETH AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD; AND 3.1.2. SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE CHARITY TRUSTEES, PUT INTO PRACTICE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: THE PREVENTION AND RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND SICKNESS; THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; PROVIDED THAT THE ADVANCEMENT OF SUCH PURPOSES MUST BE UNDERTAKEN IN A MANNER THAT IS CONSISTENT WITH THE DOCTRINAL DISTINCTIVES AND ETHICAL STATEMENTS AS MAY BE ADOPTED AND AMENDED BY THE CHURCH FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOPE CHURCH VAUXHALL
VAUXHALL CHRISTIAN CENTRE
105 TYERS STREET
LONDON
SE11 5HS
- Ffôn:
- 02075822618
- E-bost:
- sam@hopevauxhall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window