ymddiriedolwyr CAMBRIAN EDUCATIONAL FOUNDATION FOR DEAF CHILDREN IN WALES
Rhif yr elusen: 515848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET HUGHES JP | Cadeirydd |
|
|
|||||
Carys Sayers | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Councillor Ash Lister | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Michael John MORGAN Councillor | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
Sallie Durbridge | Ymddiriedolwr | 08 May 2016 |
|
|
||||
JUNE FRANCIS TALBOT | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||
EDWARD JENKINS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.